• 首页
  • 视频中心
  • 工程案例
  • 工程案例

    241四年级数学专项练习系列一之练习15 附答案

    发布日期:2022-08-16 16:55    点击次数:116

    241四年级数学专项练习系列一之练习15

    递等式计算(能简则简)

    63×48+52              54÷54+54×1-54              176 +24×83

    1012-12×28             101×101                            101×101-101

    74+26×58                74×58+26×58             867-139+261-33

    867-139-261-33             321×99+321             100÷4×25

    125×88                                28×25                       102×25

    25×44                       59×33+59×66+59                   (45×8+55×8) ×125

    666+333×98                  178×199                        101×378-378

    44×44+44+44×45                      179×56+56×21                 468×99+468

    20×125×25×64                          49×58+58                      (25+25+25+25) ×617

    68×49+49×31+49                          999×99+99                  279×97+279×4-279

    33×9+99×7                         1784-(784+563+337)                (126+126×6+126) ×125

    154×16-(15+15×153)+154                         58×263-63×58

    157×16÷157×16                       810×21+780×81+810                      69×48+23×57-23

    84×470+840×53                25×44×3                328-57+143+172

    328-57-143+172                                     2790-125+710-375

    2790-125+710+375                25×(4×8) ×125                25×(4+8) ×125

    241四年级数学专项练习系列一之练习26 附答案

    63×48+52=3076

    54÷54+54×1-54=1

    176 +24×83=2168

    1012-12×28=676

    101×101=10201

    101×101-101=10100

    74+26×58=1582

    74×58+26×58=5800

    867-139+261-33=956

    867-139-261-33=434

    321×99+321=32100

    100÷4×25=625

    125×88=11000

    28×25=700

    102×25=2550

    25×44=1100

    59×33+59×66+59=5900

    (45×8+55×8)×125=100000

    666+333×98=33300

    178×199=35422

    101×378-378=37800

    44×44+44+44×45=3960

    179×56+56×21=11200

    468×99+468=46800

    20×125×25×64=4000000

    49×58+58=2900

    (25+25+25+25)×617=61700

    68×49+49×31+49=4900

    999×99+99=99000

    279×97+279×4-279=27900

    33×9+99×7=990

    1784-(784+563+337)=100

    (126+126×6+126)×125=126000

    154×16-(15+15×153)+154=308

    58×263-63×58=11600

    157×16÷157×16=256

    810×21+780×81+810=81000

    69×48+23×57-23=4600

    84×470+840×53=84000

    25×44×3=3300

    328-57+143+172=586

    328-57-143+172=300

    2790-125+710-375=3000

    2790-125+710+375=3750

    25×(4×8)×125=100000

    25×(4+8)×125=37500